Adresse
c/o Label-dent Sàrl
Rue du Grand-Pont 2B
1003 Lausanne
Renseignements sur Label-hygiène Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Label-hygiène Sàrl
- Label-hygiène Sàrl est active dans le secteur «Exploitation des etablissements généraux de santé» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Lausanne.
- L’entreprise a été fondée en 22.01.2021 et a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 18.11.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Label-hygiène Sàrl est le suivant : CHE-411.684.433.
- GIKOR SA, IBEL SA, Latinos Unidos Sàrl sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.01.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.194.173-6
IDE/TVA
CHE-411.684.433
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'un cabinet pour soins d'hygiène dentaire; la société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière dans le respect de la LFAIE, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des agences, succursales, filiales, en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, tant en Suisse qu'à l'étranger; la société peut en outre conclure des contrats de prêt avec ses associés, en qualité de débitrice ou créancière, ou leur accorder des garanties, si cela favorise ses intérêts.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Label-hygiène Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005337245, Registre du commerce Vaud, (550)
Label-hygiène Sàrl, à Lausanne, CHE-411.684.433 (FOSC du 27.01.2021, p. 0/1005085133). Durrant Philip n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Bosson Hédiguer Géraldine signe désormais individuellement.
Numéro de publication: HR01-1005085133, Registre du commerce Vaud, (550)
Label-hygiène Sàrl, à Lausanne, Rue du Grand-Pont 2B, c/o Label-dent Sàrl, 1003 Lausanne, CHE-411.684.433. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
07.01.2021.
But:
la société a pour but l'exploitation d'un cabinet pour soins d'hygiène dentaire;
la société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière dans le respect de la LFAIE, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des agences, succursales, filiales, en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, tant en Suisse qu'à l'étranger;
la société peut en outre conclure des contrats de prêt avec ses associés, en qualité de débitrice ou créancière, ou leur accorder des garanties, si cela favorise ses intérêts.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associée-gérante avec signature individuelle:
Durrant-Cardis Anne, de Lausanne, à Nods, présidente, avec 20 parts de CHF 1'000. Signature collective à deux est conférée à Bosson Hédiguer Géraldine, de Rue, à Pully, et Durrant Philip, du Royaume-Uni, à Nods, gérants.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 7 janvier 2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.