Renseignements sur La Vallée (Switzerland) Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de La Vallée (Switzerland) Sàrl
- La Vallée (Switzerland) Sàrl a son siège social à Henniez et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 27.05.2021.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 19.07.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-328.953.026.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: La Vallée International SA, Mettler 1929 International SA, Mettler-Seifen SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Henniez
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.196.420-1
IDE/TVA
CHE-328.953.026
CHE-391.405.415 TVA
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour buts: a) l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la commercialisation, en général, de tout produit de quelque nature qu'il soit, en particulier de produits cosmétiques et leurs dérivés, ainsi que tout service lié à ces domaines; b) la gestion de centres de bien-être et de remise en forme; c) toutes opérations commerciales et financières (à l'exception de celles résultant du mandat d'intermédiaire financier au sens de l'article 2, alinéa 3 de la Loi fédérale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA), qu'elles soient mobilières ou immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, en rapport direct ou indirect avec les buts décrits ci-dessus et propres à favoriser ses intérêts sociaux; d) la prise de participations dans toutes entreprises suisses ou étrangères visant des buts identiques ou analogues, ainsi que la création de succursales; e) l'octroi de prêts ou d'avances à ses associés ou à des tiers, le cautionnement d'emprunts souscrits par des associés ou des tiers, la garantie de tels emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou autres, ainsi que la souscription de tout autre engagement financier. La société pourra exercer son activité tant en Suisse qu'à l'étranger.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour La Vallée (Switzerland) Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006089628, Registre du commerce Vaud, (550)
La Vallée (Switzerland) Sàrl, à Henniez, CHE-328.953.026 (FOSC du 15.11.2023, p. 0/1005885766).
Nouvelle adresse:
Route des Bains 12, 1525 Henniez.
Numéro de publication: HR02-1005885766, Registre du commerce Vaud, (550)
La Vallée (Switzerland) Sàrl, à Henniez, CHE-328.953.026 (FOSC du 20.01.2022, p. 0/1005385915). Fester Schindler Cathrine n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005385915, Registre du commerce Vaud, (550)
La Vallée (Switzerland) Sàrl, à Henniez, CHE-328.953.026 (FOSC du 17.08.2021, p. 0/1005272570). Statuts modifiés le 30.11.2021. Augmentation du capital social en espèces et par compensation d'une créance de CHF 900'000;
en contrepartie de cette créance, il est remis 900 parts de CHF 1'000.
Nouveau capital social:
CHF 1'000'000, divisé en 1'000 parts sociales de CHF 1'000. Montani Gilbert, Fester Schindler Cathrine et Yip Hai Tak ont maintenant respectivement 45, 10 et 45 parts de CHF 1'000.
Nouvelle associée:
SODECOS SA (CHE-112.704.350), à Henniez, avec 900 parts de CHF 1'000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.