Hai Tak Yip
domicilié à Henniez, de Vereinigtes Königreich Mandats actifs: La Vallée SPA Management Sàrl, La Vallée (Switzerland) Sàrl et plus Connecté à: Gilbert Gérard Montani, Cathrine Fester Schindler, Cathrine Fester Schindler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hai Tak Yip" à jour.Vous suivez maintenant "Hai Tak Yip".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hai Tak Yip" à jour.Vous suivez maintenant "Hai Tak Yip".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hai Tak Yip
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hai Tak Yip
Gestion d’entreprise et administration
Commerce de biens de consommation
Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique
Gestion d’entreprise et administration
Commerce de biens de consommation
Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique
Personnes privées avec le nom Hai Tak Yip
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hai Tak Yip
Numéro de publication: 1715037, Registre du commerce Argovie, (400)
Mettler-Seifen AG, in Hornussen, CHE-147.020.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2014, Publ. 1441161).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yip, Hai Tak, genannt Peter, chinesischer Staatsangehöriger, in Henniez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1441161, Registre du commerce Argovie, (400)
Mettler-Seifen GmbH, in Hornussen, CHE-147.020.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1319283).
Statuten neu:
26.03.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.03.2014 und Bilanz per 20.12.2013 mit Aktiven von CHF 424'814.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 195'893.12 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 2'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Mettler-Seifen AG.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, gegen Empfangsbestätigung oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA (CHE-356.623.172), in Henniez, Gesellschafterin;
Mettler-Hess, Katrin Simone, von Basel, in Herznach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yip, Hai Tak, genannt Peter, chinesischer Staatsangehöriger, in Henniez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Christoph Marc, von Ossingen, in Herznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].