Adresse
c/o Gemeindekanzlei Seedorf
A Prostrasse 47
6462 Seedorf UR
Renseignements sur KW Seedorf AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KW Seedorf AG
- KW Seedorf AG est actuellement actif et est dans le secteur Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées. Le siège social se trouve à Seedorf UR.
- La direction de l’entreprise KW Seedorf AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 05.07.2010.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 22.04.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce UR est le suivant: CHE-115.813.389.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Urs Bissig-Würsch,
Stephan Aschwanden-Schilter,
Armin Schuler
les plus récents personnes habilitée à signer
Urs Bissig-Würsch,
Stephan Aschwanden-Schilter,
Armin Schuler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.07.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Seedorf (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.3.000.055-4
IDE/TVA
CHE-115.813.389
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von Kleinwasserkraftwerken an Gewässern, die vollständig oder teilweise auf dem Gebiet der Gemeinde Seedorf liegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KW Seedorf AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005156097, Registre du commerce Uri, (120)
KW Seedorf AG, in Seedorf (UR), CHE-115.813.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Christian, von Rothrist, in Seedorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Urs, von Isenthal, in Seedorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3497607, Registre du commerce Uri, (120)
KW Seedorf AG, in Seedorf (UR), CHE-115.813.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1502517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwyssig-von Rotz, Alfred, von Seedorf (UR), in Seedorf (UR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauch-Gisler, Werner, von Isenthal, in Seedorf (UR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden-Schilter, Stephan, von Isenthal, in Seedorf (UR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Christian, von Rothrist, in Seedorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Armin, von Unterschächen, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1502517, Registre du commerce Uri, (120)
KW Seedorf AG, in Seedorf UR, CHE-115.813.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 21, Publ. 5718904).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauch-Gisler, Werner, von Isenthal, in Seedorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schattdorf].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.