Renseignements sur Kunsthof AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kunsthof AG
- Kunsthof AG a son siège social à Uznach et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 21.12.2023.
- L’entreprise Kunsthof AG est inscrite sous l’IDI CHE-110.284.940.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Michael Helbling,
Marcel Rüegg-Bieri,
Benno Schubiger,
Thomas Selm jun.
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Michael Helbling,
Marcel Rüegg-Bieri,
Benno Schubiger,
Thomas Selm jun.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.11.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uznach
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.054.264-6
IDE/TVA
CHE-110.284.940
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Umbau sowie Verwaltung einer Teilfläche der Liegenschaft Kreuzkirche in Uznach SG sowie von weiteren Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG | Rapperswil-Jona | 10.11.2003 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kunsthof AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005917307, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kunsthof AG, in Uznach, CHE-110.284.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, S.0, Publ. 3473981).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Dr. Michael, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3473981, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kunsthof AG, in Uznach, CHE-110.284.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2015, Publ. 2440325). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selm, Thomas, von Domleschg und Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Scheid];
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: OBT AG, in Rapperswil SG].
Numéro de publication: 2440325, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kunsthof AG, in Uznach, CHE-110.284.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2005, S. 9, Publ. 2896696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Hanspeter, von Hätzingen und Leuggelbach, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Marcel, von Eschenbach SG, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.