Adresse
c/o J. Birchmeier
Mattenstrasse 18
4656 Starrkirch-Wil
Renseignements sur Kulturstiftung Starrkirch-Wil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kulturstiftung Starrkirch-Wil
- Kulturstiftung Starrkirch-Wil de Starrkirch-Wil est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- L’organisation a été fondée le 28.11.2000.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 20.12.2023.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-110.159.795.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Patrick Wigger,
Margrit Gunst,
Thomas Schwab,
Joseph Birchmeier,
Christoph Schelbert
les plus récents personnes habilitée à signer
Patrick Wigger,
Margrit Gunst,
Thomas Schwab,
Joseph Birchmeier,
Christoph Schelbert
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.11.2000
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Starrkirch-Wil
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.7.003.259-8
IDE/TVA
CHE-110.159.795
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung allen kulturellen Schaffens, das eine Bereicherung des kulturellen oder künstlerischen Lebens in Starrkirch-Wil verfolgt und das der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Stiftung unterstützt vorwiegend die Werke und Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die sich im Bereich der bildenden Künste, der Musik, der Literatur, des Theaters, des Films oder der Architektur in besonderer Weise in Starrkirch-Wil einsetzen und hervortun.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRESO Treuhand AG | Olten | 04.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kulturstiftung Starrkirch-Wil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005915554, Registre du commerce Soleure, (241)
Kulturstiftung Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, CHE-110.159.795, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacher, Philipp, von Zuzgen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wigger, Patrick, von Menznau, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005281935, Registre du commerce Soleure, (241)
Kulturstiftung Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, CHE-110.159.795, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, S.0, Publ. 1940695).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Numéro de publication: 1940695, Registre du commerce Soleure, (241)
Kulturstiftung Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, CHE-110.159.795, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498525).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRESO Treuhand AG (CHE-106.728.075), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Büttiker Treuhand AG (CH-249.3.001.395-0)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.