Renseignements sur Kull - Laube AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kull - Laube AG
- Kull - Laube AG a son siège social à Wettingen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce avec machines».
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 29.11.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-107.143.658.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.05.1971
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wettingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.000.098-6
IDE/TVA
CHE-107.143.658
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Technischer Handel mit sowie Import und Export von Kugellagern, Dichtringen, Keilriemen, Hydraulikschläuchen, Werkzeugen, Wasser-, Oel- und Luftschläuchen, Fabrikation von Hydraulikschläuchen. Ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UTA Treuhand AG Baden | Baden | 18.10.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciar Treuhand AG | Chur | 10.08.2020 | 17.10.2021 | |
Ringger Revisions AG in Liquidation | Birr | 05.09.1996 | 09.08.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kull - Laube AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005615378, Registre du commerce Argovie, (400)
Kull - Laube AG, in Wettingen, CHE-107.143.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410500).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, René, von Stallikon, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bräm, Stefan Theodor, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Ulrich Michael, von Berikon, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005410500, Registre du commerce Argovie, (400)
Kull - Laube AG, in Wettingen, CHE-107.143.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull-Laube, Gertrud, von Niederlenz, in Origlio, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kull, Silvia, von Niederlenz, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, René, von Stallikon, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005314674, Registre du commerce Argovie, (400)
Kull - Laube AG, in Wettingen, CHE-107.143.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciar Treuhand AG (CHE-101.840.807), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UTA Treuhand AG Baden (CHE-108.032.553), in Baden, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.