Renseignements sur Küchler Invest & Partner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Küchler Invest & Partner
- Küchler Invest & Partner à Kägiswil est une Société en commandite du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Küchler Invest & Partner est actif.
- L’entreprise a été fondée en 31.07.2009 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.07.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Küchler Invest & Partner.
Direction (3)
les plus récents personnes habilitée à signer
Urs Küchler-Flüeler,
Irène Marlen Küchler-Flüeler,
Rahel Küchler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.07.2009
Forme juridique
Société en commandite
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.2.002.753-5
IDE/TVA
CHE-114.990.209
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellung und Verwaltung von sowie Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Küchler Invest & Partner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005796756, Registre du commerce Obwald, (140)
Küchler Invest & Partner, in Sarnen, CHE-114.990.209, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184272).
Domizil neu:
Mittelgasse 11, 6056 Kägiswil.
Numéro de publication: HR02-1005184272, Registre du commerce Obwald, (140)
Küchler Invest & Partner, in Sarnen, CHE-114.990.209, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S.14, Publ. 5183206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küchler-Bless, Emil, von Kerns, in Kägiswil (Sarnen), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler-Flüeler, Urs, von Kerns, in Sarnen, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Kommanditär, mit Einzelunterschrift];
Küchler-Flüeler, Irène Marlen, von Stansstad, in Sarnen, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.00;
Küchler, Rahel, von Kerns, in Sarnen, Kommanditärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 5183206, Registre du commerce Obwald, (140)
Küchler Invest & Partner, in Sarnen, CH-140.2.002.753-5, Mittelgasse 9, 6056 Kägiswil, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.07.2009.
Zweck:
Erstellung und Verwaltung von sowie Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen.
Eingetragene Personen:
Küchler-Bless, Emil, von Kerns, in Kägiswil (Sarnen), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Küchler-Flüeler, Urs, von Kerns, in Kägiswil (Sarnen), Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.