Renseignements sur Krebs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Krebs AG
- Krebs AG a son siège social à Tägertschi et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Krebs AG est composée de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 31.01.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-101.399.811.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Peter Robert Burri,
Irene Christa Kaufmann-Krebs,
Ursula Ruth Krebs Burri
les plus récents personnes habilitée à signer
Peter Robert Burri,
Irene Christa Kaufmann-Krebs,
Ursula Ruth Krebs Burri
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.1924
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Münsingen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.008.588-8
IDE/TVA
CHE-101.399.811
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Überbauung, Veräusserung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien und Grundstücken aller Art sowie die Verwertung damit zusammenhängender Rechte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schwab Treuhand | Münsingen | <2004 | 08.09.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Krebs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005665588, Registre du commerce Berne, (36)
Krebs AG, in Münsingen, CHE-101.399.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Daniel, von Meinisberg, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Peter, von Luzern, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004669848, Registre du commerce Berne, (36)
Krebs AG, in Münsingen, CHE-101.399.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268637).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Domizil neu:
Thalmatt 10, 3111 Tägertschi.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Überbauung, Veräusserung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien und Grundstücken aller Art sowie die Verwertung damit zusammenhängender Rechte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Fritz, von Wattenwil, in Münsingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Krebs, Ruth, von Wattenwil, in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Daniel, von Meinisberg, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann-Krebs, Irene Christa, von Meinisberg und Wattenwil, in Tägertschi (Münsingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kaufmann-Krebs, Irene, von Meinisberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs Burri, Ursula Ruth, von Wattenwil, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Krebs Burri, Ursula, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3268637, Registre du commerce Berne, (36)
Krebs AG, in Tägertschi, CHE-101.399.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, Publ. 5843290).
Sitz neu:
Münsingen. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann-Krebs, Irene, von Meinisberg, in Tägertschi (Münsingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tägertschi].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.