Adresse
c/o Lukas Jäger
Gommerstrasse 16b
3946 Turtmann
Renseignements sur Konsumgenossenschaft Turtmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Konsumgenossenschaft Turtmann
- Konsumgenossenschaft Turtmann a son siège social à Turtmann et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction de l’organisation Konsumgenossenschaft Turtmann est composée de 3 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.015.080.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
Lukas Theodor Jäger,
Marie-Therese Meyer-Bovet,
Romana Bregy
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1919
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Turtmann-Unterems
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.5.000.390-8
IDE/TVA
CHE-101.015.080
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der sozialen Wohlfahrt und Verbesserung der Lebenshaltung ihrer Mitglieder durch genossenschaftliche Selbsthilfe und Warenvermittlung.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRS AG | Brig-Glis | 12.09.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Steiner und Partner Treuhand AG | Brig-Glis | 21.06.2011 | 17.12.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Konsumgenossenschaft Turtmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128522, Registre du commerce Valais, (600)
Konsumgenossenschaft Turtmann, in Turtmann-Unterems, CHE-101.015.080, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005913223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRS AG (CHE-279.569.264), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005913223, Registre du commerce Valais, (600)
Konsumgenossenschaft Turtmann, in Turtmann-Unterems, CHE-101.015.080, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CH-600.3.001.758-5), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005119585, Registre du commerce Valais, (600)
Konsumgenossenschaft Turtmann, in Turtmann-Unterems, CHE-101.015.080, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029551).
Domizil neu:
c/o Lukas Jäger, Gommerstrasse 16b, 3946 Turtmann.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.