Renseignements sur KOMET Werbeagentur AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KOMET Werbeagentur AG
- KOMET Werbeagentur AG de Bern est active dans le domaine «Services de publicité» et est actif.
- La direction de l’entreprise KOMET Werbeagentur AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 13.01.1993.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 03.01.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-102.089.224.
- 2 marques sont enregistrées auprès de l'IPI pour l'entreprise KOMET Werbeagentur AG.
- À la même adresse comme KOMET Werbeagentur AG il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: Association Spitex privée Suisse (ASPS), Herr Durst GmbH, Karin B. Meyer GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.01.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.003.344-1
IDE/TVA
CHE-102.089.224
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung von anderen Unternehmen in den Bereichen Marketing und Werbung; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bommer + Partner Treuhand KLG | Bern | 20.04.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
WR Wirtschafts-Revisions AG | Bern | 25.04.2014 | 19.04.2018 | |
EWS Verwaltungen AG | Wohlen bei Bern | <2004 | 24.04.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cosmic Werbeagentur Bern AG
- Benefit Direct Marketing AG
- Benefit Direct Marketing AG.
- Carat Direct Marketing AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
KOMET | 04.03.2011 | actif | 50741/2011 |
Soirée graphique | - | radiée | 00265/2015 |
Dernières notifications FOSC pour KOMET Werbeagentur AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005924339, Registre du commerce Berne, (36)
KOMET Werbeagentur AG, in Bern, CHE-102.089.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durst, Moritz, von Basel, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durst, Marcel, von Basel, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005214216, Registre du commerce Berne, (36)
KOMET Werbeagentur AG, in Bern, CHE-102.089.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Gabriel, von Berlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durst, Moritz, von Basel, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004826942, Registre du commerce Berne, (36)
KOMET Werbeagentur AG, in Bern, CHE-102.089.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750139).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Jeffrey Christoph, von Langnau im Emmental, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hert, Corinne, von Messen, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.