Renseignements sur Kletterzentrum TG I. Leitmanová
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kletterzentrum TG I. Leitmanová
- Kletterzentrum TG I. Leitmanová a son siège social à Tägerwilen et est actif. Elle est une Raison individuelle et est active dans le secteur «Services sportifs».
- L’entreprise a été fondée en 29.10.2013 et a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.06.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce TG avec l’IDI CHE-443.600.498.
- À la même adresse comme Kletterzentrum TG I. Leitmanová il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: GMS Metallverarbeitungen GmbH, KATAKOMBE Entertainment GmbH, LuftKuss GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.10.2013
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Tägerwilen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.2.027.726-1
IDE/TVA
CHE-443.600.498
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betreiben eines Kletterzentrums; Handel mit Waren aller Art.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Leitman und Partner
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kletterzentrum TG I. Leitmanová
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2235049, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Leitman und Partner, in Tägerwilen, CHE-443.600.498, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626727).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Kletterzentrum TG I. Leitmanová.
Domizil neu:
Konstanzerstrasse 3, 8274 Tägerwilen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Marek Leitman aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Die Gesellschafterin Ivana Leitmanová führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitman, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitmanová, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Tägerwilen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1626727, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Leitman und Partner, in Kreuzlingen, CHE-443.600.498, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1158203).
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Konstanzerstrasse 4, 8274 Tägerwilen.
Numéro de publication: 1158203, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Leitman und Partner, in Kreuzlingen, CH-440.2.027.726-1, Romanshornerstrasse 24, 8280 Kreuzlingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
25.10.2013.
Zweck:
Betreiben eines Kletterzentrums;
Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Leitman, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Leitmanová, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.