Adresse
c/o Anwaltsbüro Martin Schwegler
Willisauerstrasse 11
6122 Menznau
Renseignements sur KKS 2000 AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KKS 2000 AG
- KKS 2000 AG avec son siège à Menznau est actif. KKS 2000 AG est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise KKS 2000 AG est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.11.2019.
- L'IDE déclaré est CHE-101.264.039.
- À la même adresse comme KKS 2000 AG il sont inscrits 8 autres entreprises actives Cela comprend: Bortone Bauingenieur-Büro GmbH, correct.ch ag, Energiegenossenschaft Menzberg.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Menznau
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.023.783-7
IDE/TVA
CHE-101.264.039
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien sowie Überbauung von Grundstücken; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Reso AG | Schötz | <2004 | 06.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KKS 2000 AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004765849, Registre du commerce Lucerne, (100)
KKS 2000 AG, in Menznau, CHE-101.264.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S.13, Publ. 5558332).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Martin, von Menznau und Willisau, in Menznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schwegler, Lea, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwegler, Valentin, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5558332, Registre du commerce Lucerne, (100)
KKS 2000 AG, in Menznau, CH-100.3.023.783-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 12, Publ. 5186080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Andreas, von Menznau, in Menznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Markus, von Menznau und Willisau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Martin, von Menznau und Willisau, in Menznau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5186080, Registre du commerce Lucerne, (100)
KKS 2000 AG, in Menznau, CH-100.3.023.783-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2000, S. 4329).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Domizil neu:
c/o Anwaltsbüro Martin Schwegler, Willisauerstrasse 11, 6122 Menznau. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reso AG, in Schötz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Markus, von Menznau und Willisau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Menznau und Willisau-Land];
Schwegler, Martin, von Menznau und Willisau, in Menznau, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Menznau und Willisau-Land, Sekretär].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.