Adresse
c/o Hochuli AG
Entfelderstrasse 4
5742 Kölliken
Renseignements sur Kies AG Suhrental
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kies AG Suhrental
- Kies AG Suhrental est une Société anonyme basée à Kölliken. Kies AG Suhrental appartient au secteur «Extraction de pierre et sol» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Kies AG Suhrental est composée de 4 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.07.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-114.011.341.
- Hochuli AG, mohobe ag, Swisstub AG ont la même adresse comme Kies AG Suhrental.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Oliver Simon Bamert,
Michel Kocher,
Beat Fischer,
Sandra Rosmarie Lüscher-Ott
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.01.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kölliken
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.030.111-9
IDE/TVA
CHE-114.011.341
Secteur
Extraction de pierre et sol
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Abbau und Verwertung von Sand und Kies; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | 11.01.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kies AG Suhrental
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006088264, Registre du commerce Argovie, (400)
Kies AG Suhrental, in Kölliken, CHE-114.011.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005743056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Andres, von Dürrenäsch, in Uerkheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamert, Oliver, von Tuggen, in Niederbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005743056, Registre du commerce Argovie, (400)
Kies AG Suhrental, in Kölliken, CHE-114.011.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Michel, von Büren an der Aare, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Aarau];
Lüscher, Sandra, von Auenstein, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kölliken].
Numéro de publication: HR02-1005157949, Registre du commerce Argovie, (400)
Kies AG Suhrental, in Kölliken, CHE-114.011.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004698348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgler, Stefan, von Zürich und Illgau, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschi, Andres, von Dürrenäsch, in Uerkheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.