Renseignements sur Kientalerhof AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kientalerhof AG
- Kientalerhof AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploiter des Hôtels, auberges et pensions. Le siège social se trouve à Kiental.
- La direction de l’entreprise Kientalerhof AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 07.02.2000.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 06.01.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.350.489.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Primas,
Urs Niederberger,
Mario Wiktor Binetti,
Rudolf Bernet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reichenbach im Kandertal
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.014.057-4
IDE/TVA
CHE-101.350.489
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Seminaren, Kursen, Erlebniswochen und Anlässen verschiedenster Art sowie die Führung von Hotelbetrieben. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft Zenith, Aktiengesellschaft | Münsingen | 05.05.2020 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cathomen + Partner Treuhandgesellschaft | Steffisburg | 29.10.2019 | 06.04.2020 | |
Kancz AG Consulting & Treuhand | Bern | 20.05.2016 | 07.10.2019 | |
balthasar treuhand | Buchholterberg | <2004 | 18.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Kientalerhof Ltd
- Kientalerhof SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kientalerhof AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005373878, Registre du commerce Berne, (36)
Kientalerhof AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-101.350.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primas, Thomas, von Zürich, in Kiental (Reichenbach im Kandertal), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004882920, Registre du commerce Berne, (36)
Kientalerhof AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-101.350.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2020, Publ. 1004867340).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binetti, Mario, von Ponte Capriasca, in Hondrich (Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernet, Ruedi, von Grindelwald, in Hondrich (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft Zenith, Aktiengesellschaft (CHE-100.372.258), in Münsingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004867340, Registre du commerce Berne, (36)
Kientalerhof AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-101.350.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomen + Partner Treuhandgesellschaft (CHE-109.455.962), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.