Renseignements sur Kepler Trading GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kepler Trading GmbH
- Kepler Trading GmbH avec son siège à Luzern est actif. Kepler Trading GmbH est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 01.09.2017.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 06.08.2018, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Kepler Trading GmbH est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-463.866.154.
- Entreprises avec la même adresse comme Kepler Trading GmbH: AGS Arbeitshygiene & Arbeitssicherheit GmbH, ASK ME GmbH, Cheeky Monkey AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.09.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.804.364-0
IDE/TVA
CHE-463.866.154
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Rohstoffen und Energieträgern aller Art, insbesondere Handel mit Erdgas; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Zurverfügungstellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften oder Dritten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kepler Trading GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4398331, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kepler Trading GmbH, in Luzern, CHE-463.866.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172737).
Domizil neu:
Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pogrebniak, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (LU), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kiew (UA)];
Ivanova, Kseniia, ukrainische Staatsangehörige, in Rickenbach (LU), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kiew (UA)].
Numéro de publication: 4172737, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kepler Trading GmbH, in Luzern, CHE-463.866.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736203).
Domizil neu:
Denkmalstrasse 2, 6006 Luzern.
Numéro de publication: 3736203, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kepler Trading GmbH, in Luzern, CHE-463.866.154, c/o Centralis Switzerland GmbH, Denkmalstrasse 2, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.08.2017.
Zweck:
Handel mit Rohstoffen und Energieträgern aller Art, insbesondere Handel mit Erdgas;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Zurverfügungstellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften oder Dritten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Mit Erklärung vom 21.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ivanova, Kseniia, ukrainische Staatsangehörige, in Kiew (UA), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pogrebniak, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.