Renseignements sur KEOS Agency GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KEOS Agency GmbH
- KEOS Agency GmbH a son siège social à Ennetbürgen et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres activités libérales».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-273.780.553.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.05.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ennetbürgen
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.4.477.256-0
IDE/TVA
CHE-273.780.553
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Strategie- und Managementberatung und deren Dienstleistung von Athleten, Vereinen, Marken, Unternehmen, Künstlern und Musikern sowie deren Vermarktung. Gegenstand des Unternehmens ist zudem jede Eventmanagement Tätigkeit, Sponsoren- und Partnersuche sowie Sponsorenakquisition im Sport-, Business- und Kulturbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- KEOS Agency Sagl
- KEOS Agency Sàrl
- KEOS Agency Ltd liab. Co
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KEOS Agency GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006086737, Registre du commerce Nidwald, (150)
KEOS Agency GmbH, in Ennetbürgen, CHE-273.780.553, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battiston, Stefano, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004902586, Registre du commerce Nidwald, (150)
KEOS Agency GmbH (KEOS Agency Sàrl) (KEOS Agency Sagl) (KEOS Agency Ltd liab. Co), in Ennetbürgen, CHE-273.780.553, Panoramastrasse 39, 6373 Ennetbürgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Strategie- und Managementberatung und deren Dienstleistung von Athleten, Vereinen, Marken, Unternehmen, Künstlern und Musikern sowie deren Vermarktung. Gegenstand des Unternehmens ist zudem jede Eventmanagement Tätigkeit, Sponsoren- und Partnersuche sowie Sponsorenakquisition im Sport-, Business- und Kulturbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 19.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hagen, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Battiston, Stefano, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gyr, Mario Elio, von Einsiedeln, in Oberägeri, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.