Adresse
Neue Horgenbachstrasse 2-4
8548 Ellikon an der Thur
Renseignements sur kellermann.ch ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de kellermann.ch ag
- kellermann.ch ag avec son siège à Ellikon an der Thur est actif. kellermann.ch ag est active dans le domaine «Production des comestibles».
- La direction se compose de 5 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 01.06.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.931.615.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Rathgeb,
Andreas Antonio Jiménez Y Schäfers,
Martin Kellermann
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Rathgeb,
Andreas Antonio Jiménez Y Schäfers,
Martin Kellermann,
Marion Zanker,
Christian Barth
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.05.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ellikon an der Thur
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.023.881-3
IDE/TVA
CHE-107.931.615
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Vertrieb und den Handel mit Lebensmitteln aller Arten insbesondere mit Früchte und Gemüse. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte zu tätigen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Effida Treuhand und Revisionen AG | Mellingen | 08.09.2015 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RP Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG | Küsnacht (ZH) | 09.06.2009 | 07.09.2015 | |
Treugo Consulting AG | Horn | 06.10.2005 | 08.06.2009 | |
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | <2004 | 05.10.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PurGusto AG
- OBA Druck AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour kellermann.ch ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005757612, Registre du commerce Zurich, (20)
kellermann.ch ag, in Ellikon an der Thur, CHE-107.931.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellermann, Katharina Johanna, von Zürich, in Ellikon an der Thur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathgeb, Christian, von Wangen-Brüttisellen, in Stammheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jiménez y Schäfers, Andreas Antonio, deutscher Staatsangehöriger, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellermann, Martin, von Zürich, in Ellikon an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005703787, Registre du commerce Zurich, (20)
kellermann.ch ag, in Ellikon an der Thur, CHE-107.931.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Christian, von Turbenthal, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanker, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Ellikon an der Thur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005176539, Registre du commerce Zurich, (20)
kellermann.ch ag, in Ellikon an der Thur, CHE-107.931.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762161).
Statutenänderung:
21.04.2021.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.