Renseignements sur Keller Metzg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Keller Metzg AG
- Keller Metzg AG à Wil SG est une Société anonyme du domaine «Commerce de produits alimentaires». Keller Metzg AG est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 19.07.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Keller Metzg AG est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-107.795.861.
- Outre l’entreprise Keller Metzg AG il sont inscrits 3 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Cloud Seven Inn GmbH, Ginger Haus GmbH, MyLy AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.06.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wil (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.033.090-3
IDE/TVA
CHE-107.795.861
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Waren, insbesondere Lebensmittel aller Art sowie Ausführung von Partyserviceleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. .
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Metreba AG | Dübendorf | <2004 | 01.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Keller Metzg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4369453, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Keller Metzg AG, in Wil SG, CHE-107.795.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 25, Publ. 5107304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Werner, von Sommeri, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürer, Silvan, von Gossau SG, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5107304, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Keller Metzg AG, in Wil SG, CH-320.3.033.090-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.1996, S. 1806).
Statutenänderung:
26.05.2009.
Zweck neu:
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Waren, insbesondere Lebensmittel aller Art sowie Ausführung von Partyserviceleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. .
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 26.06.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 26. Juni 1991 und Uebernahmebilanz per 1. Januar 1991 von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Werner Keller, Metzgerei', in Wil SG, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von CHF 274'440.90 und Passiven von CHF 31'258.85, zum Preise in der Höhe des Aktivenüberschusses von CHF 243'182.05, wovon CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metreba Revisions- & Beratungs-AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Keller Metzg AG, in Wil SG, Betrieb einer Fachmetzgerei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.130 vom 9.7.1991 S.2963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Ruth, von Herisau, in Wil SG, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Werner, von Sommeri, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident);
Metreba Revisions- & Beratungs-AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.