Renseignements sur KCS Computer System AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KCS Computer System AG
- KCS Computer System AG est actuellement actif et est dans le secteur Fourniture de services informatiques. Le siège social se trouve à Seengen.
- La direction de l’entreprise KCS Computer System AG qui a été fondée le 24.01.1997, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 20.04.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-108.537.451.
- Actuellement, l'entreprise KCS Computer System AG a enregistré 2 marques ou demandes auprès de l'IPI.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.01.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Seengen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.018.128-5
IDE/TVA
CHE-108.537.451
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung von, Handel mit, Installation und Betreuung von Computer Hard- und Software; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
AWB Revisionen AG Lengnau | Lengnau (AG) | <2004 | 14.10.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
28.04.1998 | radiée | 08101/1997 | |
11.05.1992 | radiée | 05329/1991 |
Dernières notifications FOSC pour KCS Computer System AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004873709, Registre du commerce Argovie, (400)
KCS Computer System AG, in Seengen, CHE-108.537.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004594143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ermel, Martin, von Eggiwil, in Egliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004594143, Registre du commerce Argovie, (400)
KCS Computer System AG, in Lenzburg, CHE-108.537.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S.2, Publ. 5295092).
Statutenänderung:
14.03.2019.
Sitz neu:
Seengen.
Domizil neu:
Ermelgasse 3, 5707 Seengen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermel, Martin, von Eggiwil, in Egliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schafisheim].
Numéro de publication: 5295092, Registre du commerce Argovie, (400)
KCS Computer System AG, in Lenzburg, CH-400.3.018.128-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 2, Publ. 4728598).
Statutenänderung:
26.05.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UTA & Schmid Revisions AG, in Böttstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Christian, von Hägglingen, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.