Renseignements sur Kaufmann Weinhandlung AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kaufmann Weinhandlung AG
- Kaufmann Weinhandlung AG est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Davos Dorf.
- La direction de l’entreprise Kaufmann Weinhandlung AG est composée de 4 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 03.06.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-107.059.087.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ferdinand Rudolf Hirsig,
Remo Vogel,
Gian Marco Mario Zanolari
les plus récents personnes habilitée à signer
Ferdinand Rudolf Hirsig,
Remo Vogel,
Andrea Zanolari,
Gian Marco Mario Zanolari
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.06.1950
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Davos
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.001.936-9
IDE/TVA
CHE-107.059.087
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Wein-, Spirituosen- und Getränkehandlung; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften für eigene Bedürfnisse erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Calanda Audit AG | Chur | 25.09.2019 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CALANDA Treuhand AG | Chur | 12.10.2015 | 24.09.2019 | |
Lang Treuhand AG | Davos | 02.02.2007 | 11.10.2015 | |
LM Treuhand AG | Menzingen | <2004 | 01.02.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kaufmann Weinhandlung AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006046617, Registre du commerce Grisons
Kaufmann Weinhandlung AG, in Davos, CHE-107.059.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Ferdinand, von Solothurn, in Riedholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bellach];
Zanolari, Gianmarco, von Poschiavo, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gaiserwald].
Numéro de publication: HR02-1005912869, Registre du commerce Grisons
Kaufmann Weinhandlung AG, in Davos, CHE-107.059.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Filios, Nectario, von Davos, in Davos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005592297, Registre du commerce Grisons
Kaufmann Weinhandlung AG, in Davos, CHE-107.059.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062864).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filios, Nectario, von Davos, in Davos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Filios, Nektarios, griechischer Staatsangehöriger].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.