Renseignements sur Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil/ZH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil/ZH
- Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil/ZH de Hinwil est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- La direction de l’organisation Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil/ZH est composée de 8 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 02.08.2019.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 24.03.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-221.092.894.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Grzegorz Piotrowski,
Markus Steinberg,
Patrick Lütolf,
Rolf Debrunner,
Lucia Bernhardt
les plus récents personnes habilitée à signer
Markus Steinberg,
Lucia Bernhardt,
Tamara Elisabeth Mauerhofer,
Bruno Flepp,
Silvia Hürlimann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.08.2019
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Hinwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.002.281-8
IDE/TVA
CHE-221.092.894
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes, der Seelsorge und der Fürsorge im weitern Sinne im Gebiete der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Hinwil und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Pfarreigebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil/ZH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005708163, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil/ZH, in Hinwil, CHE-221.092.894, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004690945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Edgar, von Lommis, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenecker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piotrowski, Grzegorz, polnischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1004690945, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil/ZH, in Hinwil, CHE-221.092.894, Untere Bahnhofstrasse 17, 8340 Hinwil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
14.08.1970.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes, der Seelsorge und der Fürsorge im weitern Sinne im Gebiete der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Hinwil und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Pfarreigebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. [Bemerkung:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Eingetragene Personen:
Steinberg, Markus, von Hinwil, in Hinwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhardt, Lucia, von Bonfol, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Tamara, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Debrunner, Rolf, von Winterthur, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Edgar, von Lommis, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenecker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lütolf, Patrick, von Sempach, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flepp, Bruno, von Disentis/Mustér, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Silvia, von Hinwil, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.