Renseignements sur Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft
- Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft avec son siège à Alchenflüh est actif. Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- La direction se compose de 7 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 02.04.2019. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-107.182.061.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Michael Schneider,
Andreas Kunz,
Mathias Kummer,
Samuel Isch,
Fritz Kunz-Gurtner
les plus récents personnes habilitée à signer
Michael Schneider,
Fritz Kunz-Gurtner,
Werner Nadenbousch,
Heinz Lüthi
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.1956
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Rüdtligen-Alchenflüh
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.5.006.404-1
IDE/TVA
CHE-107.182.061
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die Verwertung von landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere Kartoffeln, und vertritt die Interessen der Produzenten gegenüber dem Handel. Sie fördert die Qualitätsproduktion. Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Genossenschaftszweck direkt oder indrekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 21.06.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Kartoffelzentrale Amt Burgdorf
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004600732, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 36 vom 21.02.2001, publizierten TR-Eintrags Nr. 361 vom 15.02.2001 Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft, in Rüdtligen-Alchenflüh, CHE-107.182.061, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589474).
Domizil neu:
Jurastrasse 12, 3422 Alchenflüh.
Numéro de publication: HR02-1004589474, Registre du commerce Berne, (36)
Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft, in Rüdtligen-Alchenflüh, CHE-107.182.061, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, S.0, Publ. 2281463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ballmoos, Samuel, von Heimiswil, in Lyssach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Hans, von Zauggenried, in Zauggenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauert, Werner, von Ersigen, in Ersigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michael, von Lyssach, in Mattstetten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthi, Heinz, von Rüderswil, in Ersigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nadenbousch, Werner, von Val-de-Ruz, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isch, Samuel, von Fraubrunnen, in Etzelkofen (Fraubrunnen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kummer, Mathias, von Fraubrunnen, in Limpach (Fraubrunnen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Andreas, von Ersigen, in Ersigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2281463, Registre du commerce Berne, (36)
Kartoffelzentrale Amt Burgdorf Genossenschaft, in Rüdtligen-Alchenflüh, CHE-107.182.061, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, Publ. 7074328).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Unico Treuhand AG (CH-053.3.000.945-7)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.