Renseignements sur Kälin Deckenbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kälin Deckenbau AG
- Kälin Deckenbau AG a son siège social à Zürich et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)».
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 29.09.1977.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 20.09.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Kälin Deckenbau AG.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Albo Automobile Albert Bockhorn, Santi - Gebäude + Teppichreinigungen, Zudila AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Wolfgang Meier,
Riccardo Causio,
Marcus Anton Theus,
Andreas Heinz Trümpler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.09.1977
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.914.517-2
IDE/TVA
CHE-107.879.305
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Montage von Deckenverkleidungen und Schallisolationen aller Art; kann sämtliche mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Tätigkeiten entfalten, Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, veräussern und verwalten, im In- und Ausland Tochtergesellschaften oder Filialen errichten sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Seiler Treuhand AG | Zürich | 27.02.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rekonta Revisions AG | Zürich | <2004 | 26.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kälin Deckenbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005841430, Registre du commerce Zurich, (20)
Kälin Deckenbau AG, in Zürich, CHE-107.879.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Sandro, von Oftringen, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005524686, Registre du commerce Zurich, (20)
Kälin Deckenbau AG, in Zürich, CHE-107.879.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191888).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Sandro, von Oftringen, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschlikon].
Numéro de publication: HR02-1005191888, Registre du commerce Zurich, (20)
Kälin Deckenbau AG, in Zürich, CHE-107.879.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf, Beath, von Flums, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Wolfgang, von Oftringen, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.