Renseignements sur Justin Unternährer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Justin Unternährer AG
- Justin Unternährer AG est une Société anonyme basée à Basel. Justin Unternährer AG appartient au secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif.
- Justin Unternährer AG a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 16.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BS sous l’IDI CHE-102.324.394.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.09.1933
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.005.522-4
IDE/TVA
CHE-102.324.394
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von elektrotechnischen Installationen sowie Handel mit elektrischen Artikeln und Apparaten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Testor Treuhand AG | Basel | 01.05.2006 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Accurata Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | <2004 | 30.04.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Justin Unternährer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005770516, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Justin Unternährer AG, in Basel, CHE-102.324.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Cyrill, von Alchenstorf, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005733557, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Justin Unternährer AG, in Basel, CHE-102.324.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unternährer, Markus Justin, von Basel und Entlebuch, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wyss, Raoul, von Nusshof, in Anwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Testor Treuhand AG].
Numéro de publication: HR02-1005649645, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Justin Unternährer AG, in Basel, CHE-102.324.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer, Andrea Christina, von Basel und Entlebuch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unternährer, Markus Justin, von Basel und Entlebuch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.