Renseignements sur Junova Ventures AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Junova Ventures AG
- Junova Ventures AG a son siège social à Wollerau et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres activités libérales».
- L’entreprise a été fondée en 14.02.2024 et a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.07.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-474.489.009.
- Il y a 23 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Ahawa Holding AG, AMM StreamTech AG, ampyx ag.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wollerau
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.033.382-8
IDE/TVA
CHE-474.489.009
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Projekten im Bereich von grünem Wasserstoff und dessen Derivate sowie erneuerbare Energien Projekte zur Produktion von regenerativem Strom. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmen und an Projekten im In- und Ausland beteiligen, diese erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Junova Ventures AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006081669, Registre du commerce Schwyz, (130)
Junova Ventures AG, in Wollerau, CHE-474.489.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Thorsten Frank, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tran, Viet Tu, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005964338, Registre du commerce Schwyz, (130)
Junova Ventures AG, in Wollerau, CHE-474.489.009, Wilenstrasse 4, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Projekten im Bereich von grünem Wasserstoff und dessen Derivate sowie erneuerbare Energien Projekte zur Produktion von regenerativem Strom. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmen und an Projekten im In- und Ausland beteiligen, diese erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tran, Viet Tu, von Genève, in Genève, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schulz, Thorsten Frank, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.