Renseignements sur Julander Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Julander Holding AG
- Julander Holding AG est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bottighofen.
- L’entreprise a été fondée en 28.01.2016 et a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 15.07.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce TG est le suivant: CHE-199.713.753.
- À la même adresse il existe 26 autres entreprises actives. Cela comprend: altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.01.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bottighofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.079.321-0
IDE/TVA
CHE-199.713.753
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, im Marketing und PR. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien eerwerben, belasten, veräussern, halten, vermitteln und vewalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien ud Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Kelmendi & Sen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Julander Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005522214, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Julander Holding AG, in Bottighofen, CHE-199.713.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knup, Walter, von Hefenhofen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004975229, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kelmendi & Sen AG, in St. Gallen, CHE-199.713.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, S.0, Publ. 2633317). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bottighofen im Handelsregister des Kantons Thurgau unter der neuen Firma Julander Holding AG eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004975328, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Kelmendi & Sen AG, bisher in St. Gallen, CHE-199.713.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633317).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Firma neu:
Julander Holding AG.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, im Marketing und PR. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien eerwerben, belasten, veräussern, halten, vermitteln und vewalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien ud Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sen, Marco, von Wald AR, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kelmendi, Qendrim, von Heiden, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.