Renseignements sur Jürg Willi & Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jürg Willi & Partner AG
- Jürg Willi & Partner AG avec son siège à Aarau est actif. Jürg Willi & Partner AG est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 17.08.2009.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 18.11.2021.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Jürg Willi & Partner AG est le suivant : CHE-115.010.367.
- Entreprises avec la même adresse comme Jürg Willi & Partner AG: DesignConsult, Patrick Meier, Reitkultur GmbH, Spineclinic AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.08.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aarau
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.031.976-1
IDE/TVA
CHE-115.010.367
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft sind die Unternehmensentwicklung und verwandte Dienstleistungen, insbesondere die Unterstützung von Firmen und Führungskräften in den Bereichen Unternehmensberatung, Verkauf, Marketing, Kommunikation, Human Resources Management und Management auf Zeit; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Patente, Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben, halten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Willi & Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005337074, Registre du commerce Argovie, (400)
Jürg Willi & Partner AG, in Aarau, CHE-115.010.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2803299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Cäcilia, von Flühli, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2803299, Registre du commerce Argovie, (400)
Jürg Willi & Partner AG, in Aarau, CHE-115.010.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, Publ. 5208292).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rombach , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Willi, Cäcilia, von Flühli, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5208292, Registre du commerce Argovie, (400)
Jürg Willi & Partner AG (Juerg Willi & Partners Ltd), in Aarau, CH-400.3.031.976-1, Laurenzenvorstadt 21, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.08.2009.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind die Unternehmensentwicklung und verwandte Dienstleistungen, insbesondere die Unterstützung von Firmen und Führungskräften in den Bereichen Unternehmensberatung, Verkauf, Marketing, Kommunikation, Human Resources Management und Management auf Zeit;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Patente, Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben, halten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 14.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Rombach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.