Renseignements sur Josef Rohrer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Josef Rohrer AG
- Josef Rohrer AG est actuellement actif et est dans le secteur Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois. Le siège social se trouve à Flüeli-Ranft.
- L’entreprise a été fondée le 15.04.1955.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 15.03.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.581.439.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Cherubim Rohrer,
Gaby Omlin,
Urs Rohrer,
Niklaus jun. Rohrer jun.
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Cherubim Rohrer,
Gaby Omlin,
Urs Rohrer,
Niklaus jun. Rohrer jun.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.04.1955
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sachseln
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.000.451-9
IDE/TVA
CHE-101.581.439
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Zimmerei und Schreinerei sowie Fabrikation von verleimten ROHREX-Massivholzplatten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Sarnen | 02.07.1997 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Rohrer Josef AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Josef Rohrer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005986551, Registre du commerce Obwald, (140)
Josef Rohrer AG, in Sachseln, CHE-101.581.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2002, S.11, Publ. 549964).
Domizil neu:
Lengacher 5, 6073 Flüeli-Ranft.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG].
Registre du commerce Obwald, (140)
Josef Rohrer AG, in Sachseln, Betrieb einer Zimmerei und Schreinerei sowie Fabrikation von verleimten ROHREX-Massivholzplatten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 02.07.1997, S. 4602).
Domizil:
Längacher, 6073 Flüeli-Ranft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer-Omlin, Anton, von Sachseln, in Flüeli-Ranft (Sachseln), Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Alfred, von Sachseln, in Flüeli-Ranft (Sachseln), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Niklaus, von Sachseln, in Flüeli-Ranft (Sachseln), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Christian, von Sachseln, in Sachseln, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Omlin, Gaby, von Sachseln, in Flüeli-Ranft (Sachseln), Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rohrer, Urs, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rohrer, Niklaus jun., von Sachseln, in Flüeli-Ranft (Sachseln), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Obwald, (140)
Josef Rohrer AG, in Flüeli-Ranft, Gemeinde Sachseln, Betrieb einer Sägerei usw. (SHAB Nr.149 vom 4.8.1993, S.4083). Gesamthafte Statutenrevision vom 12. Juni 1997.
Zweck nun:
Betrieb einer Zimmerei und Schreinerei sowie Fabrikation von verleimten Rohrex-Massivholzplatten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Streichung der Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 19.10.1963.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. Streichung der statutarisch festgesetzten Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht mehr zur Eintragung gehörend. Verwaltungsratspräsident Anton Rohrer-Omlin zeichnet neu kollektiv zu zweien;
seine Einzelunterschrift ist demnach erloschen. Er bleibt jedoch Mitglied der Geschäftsführung. Kollektivprokura zu zweien wurde erteilt an die Geschäftsführer Gaby Omlin, von Sachseln, in Flüeli-Ranft, Gemeinde Sachseln, und Urs Rohrer, von und in Sachseln, beide ebenfalls Mitglieder der Geschäftsführung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.