Renseignements sur Jorns Expert GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jorns Expert GmbH
- Jorns Expert GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Thun. Jorns Expert GmbH appartient au secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 21.02.2018 et a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.09.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-253.227.916.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.073.242-2
IDE/TVA
CHE-253.227.916
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Unternehmungsberatungs- und Treuhandunternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Architekturhangar GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jorns Expert GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005288540, Registre du commerce Berne, (36)
Architekturhangar GmbH, in Thun, CHE-253.227.916, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039161).
Statutenänderung:
02.09.2021.
Firma neu:
Jorns Expert GmbH.
Domizil neu:
Schorenstrasse 12a, 3604 Thun.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Unternehmungsberatungs- und Treuhandunternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recrosio, Peter, von Unterseen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorns, Patricia Florence, von Habkern, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jorns, Vanessa, von Habkern, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jorns, Thomas, von Habkern, in Thun, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.