Adresse
c/o Marcel Maier
Kindergartenstrasse 1006
9427 Wolfhalden
Renseignements sur Jolanda und Walter Maier-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jolanda und Walter Maier-Stiftung
- Jolanda und Walter Maier-Stiftung a son siège social à Wolfhalden et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres activités sociales».
- La direction se compose de 6 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 30.11.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-112.102.783.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Janis Maier,
Annette Näf-Brunner,
Pascal Maier,
Marcel Maier,
Colette Maier
les plus récents personnes habilitée à signer
Janis Maier,
Annette Näf-Brunner,
Pascal Maier,
Marcel Maier,
Colette Maier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.11.2004
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Wolfhalden
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.7.014.900-8
IDE/TVA
CHE-112.102.783
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Lindern des Loses bedürftiger behinderter und kranker Kinder im In- und Ausland. Die Stiftung kann auch Beiträge an kulturelle Anlässe und Einrichtungen in der Gemeinde Heiden und in der Region Vorderland leisten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alder Treuhand AG | Heiden | 25.01.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alder & Alder Treuhandgesellschaft | Heiden | 16.03.2007 | 24.01.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jolanda und Walter Maier-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005897747, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Jolanda und Walter Maier-Stiftung, in Wolfhalden, CHE-112.102.783, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Janis, von St. Gallen, in Wolfhalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005280945, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Jolanda und Walter Maier-Stiftung, in Wolfhalden, CHE-112.102.783, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, S.0, Publ. 7034562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Kurt, von Mogelsberg, in Heiden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Pascal, von St. Gallen, in Wolfhalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Näf, Annette, von Neckertal, in Heiden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 7034562, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Jolanda und Walter Maier-Stiftung, in Wolfhalden, CH-300.7.014.900-8, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 3, Publ. 4560318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder & Alder Treuhandgesellschaft, in Heiden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder Treuhand AG (CH-300.3.011.117-0), in Heiden, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.