Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Bernhard Gübeli
Frankenstrasse 18
6003 Luzern
Renseignements sur Joan Sutherland AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.03.1965
Radiation du registre du commerce
23.04.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.009.675-7
IDE/TVA
CHE-102.366.441
Secteur
Placement de main d'œuvre
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermittlung, Vertretung und Anstellung der folgenden Personengruppen bzw. Auftragserteilung an solches darstellendes Bühnen-, Ballett- und Chorpersonal, Künstler und Musiker jeder Art, Autoren jeder Art, wie z.B. Komponisten, Schriftsteller, Librettisten, Arrangeure, Choreographen etc., Künstlerische Vorstände, wie z.B. Dirigenten, Direktoren, Regisseure, Ballettmeister, Kostüm- und Bühnenbildner etc.; Aufführung, Produktion, Organisation, Direktion, Inszenierung, Regieführung, Vermittlung, An- und Vekauf, Miete und Vermietung, Leihe von Aufführungen der interpretierenden und bildenden Kunst jeder Art sowie Aufnahmen von musikalischen Werken auf Tonträger jeder Art sowie auf Video-Reproduktionen; Gründung, Miete und Vermietung, Pacht und Verpachtung, Kauf und Verkauf sowie Führung von Unternehmungen der interpretierenden, bildenden und unterhaltenden Kunst jeder Art, inkl. Radio- und Fernsehunternehmungen sowie Unterhaltungsstätten jeder Art, Theater-, Musik- und Konzertagenturen, Verlagsanstalten; Wahrung von Urheberrechten, insbesondere auf dem Gebiet der interpretierenden, darstellenden und unterhaltenden Kunst; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Unternehmungen; Beteiligungen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sutherland Joan Ltd
- Sutherland Joan SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Joan Sutherland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004614663, Registre du commerce Lucerne, (100)
Joan Sutherland AG, in Luzern, CHE-102.366.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S.11, Publ. 6021368). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Richard Bonynge AG, in Luzern (CHE-102.359.895), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonynge, Adam Carl, australischer Staatsangehöriger, in Randwick (AU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6021368, Registre du commerce Lucerne, (100)
Joan Sutherland AG, in Luzern, CH-100.3.009.675-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 10, Publ. 5885460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonynge, Richard Alan, australischer Staatsangehöriger, in Montreux, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonynge, Adam Carl, australischer Staatsangehöriger, in Randwick (AU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5885460, Registre du commerce Lucerne, (100)
Joan Sutherland AG, in Luzern, CH-100.3.009.675-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2008, S. 10, Publ. 4468590).
Statutenänderung:
29.10.2010.
Zweck neu:
Vermittlung, Vertretung und Anstellung der folgenden Personengruppen bzw. Auftragserteilung an solches darstellendes Bühnen-, Ballett- und Chorpersonal, Künstler und Musiker jeder Art, Autoren jeder Art, wie z.B. Komponisten, Schriftsteller, Librettisten, Arrangeure, Choreographen etc., Künstlerische Vorstände, wie z.B. Dirigenten, Direktoren, Regisseure, Ballettmeister, Kostüm- und Bühnenbildner etc.;
Aufführung, Produktion, Organisation, Direktion, Inszenierung, Regieführung, Vermittlung, An- und Vekauf, Miete und Vermietung, Leihe von Aufführungen der interpretierenden und bildenden Kunst jeder Art sowie Aufnahmen von musikalischen Werken auf Tonträger jeder Art sowie auf Video-Reproduktionen;
Gründung, Miete und Vermietung, Pacht und Verpachtung, Kauf und Verkauf sowie Führung von Unternehmungen der interpretierenden, bildenden und unterhaltenden Kunst jeder Art, inkl. Radio- und Fernsehunternehmungen sowie Unterhaltungsstätten jeder Art, Theater-, Musik- und Konzertagenturen, Verlagsanstalten;
Wahrung von Urheberrechten, insbesondere auf dem Gebiet der interpretierenden, darstellenden und unterhaltenden Kunst;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Unternehmungen;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonynge-Sutherland, Joan, australische Staatsangehörige, in Montreux, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TFI Treuhand AG, in Sempach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].