Renseignements sur Jeitos AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jeitos AG
- Jeitos AG à Bottighofen est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». Jeitos AG est actif.
- La direction de l’entreprise Jeitos AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 01.06.2010.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 14.11.2013. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce TG avec l’IDI CHE-115.723.444.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: 3C Swiss Cacao Chocolate Consulting Lutz, McKay Aircraft Asset Management, McKay Experts - Appraisal & Aviation Advisory.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.06.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bottighofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.024.135-0
IDE/TVA
CHE-115.723.444
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung von Individualpersonen, privaten Unternehmen und öffentlichen Institutionen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jeitos AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1180097, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Jeitos AG, in Bottighofen, CH-440.3.024.135-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2011, Publ. 6366698).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Mengede, Margret Maria Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6366698, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Jeitos AG, in Bottighofen, CH-440.3.024.135-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 19, Publ. 5662998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertli, Andreas, von Ossingen, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5662998, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Jeitos AG, in Bottighofen, CH-440.3.024.135-0, Schlösslipark 2, 8598 Bottighofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2010.
Zweck:
Beratung von Individualpersonen, privaten Unternehmen und öffentlichen Institutionen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.05.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oertli, Andreas, von Ossingen, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.