Renseignements sur Jehle Werkzeug- + Formenbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jehle Werkzeug- + Formenbau AG
- Jehle Werkzeug- + Formenbau AG a son siège social à Etzgen, est actif et est active dans le domaine «Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures».
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 08.05.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-107.704.663.
- Jehle AG Etzgen, Techron AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Markus Haller,
Robert Reimann,
Raphael Ulrich Jehle,
Ulrich Josef Jehle-Amsler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mettauertal
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.016.276-2
IDE/TVA
CHE-107.704.663
CHE-116.266.478 TVA
Secteur
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Konstruktion und Herstellung im Werkzeug- und Formenbau, Anfertigung von Werkzeugen aller Art sowie Sondermaschinen und Vorrichtungen und deren Lizenzvergabe; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Herzog Treuhand AG | Stein (AG) | 21.01.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Urs Senn Steuer- und Unternehmungsberatung | Aarau | 28.10.2011 | 20.01.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jehle Werkzeug- + Formenbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006027991, Registre du commerce Argovie, (400)
Jehle Werkzeug- + Formenbau AG, in Mettauertal, CHE-107.704.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939625).
Domizil neu:
Büntenstrasse 180, 5275 Etzgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jehle, Michael, von Mettauertal, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baksa, Martin, von Lauterbrunnen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sautermeister, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Murg-Niederhof (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reimann, Robert, von Wölflinswil, in Münchwilen (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Markus, von Reinach (AG), in Möhlin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2939625, Registre du commerce Argovie, (400)
Jehle Werkzeug- + Formenbau AG, in Mettauertal, CHE-107.704.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1298303).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jehle, Michael, von Mettauertal, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Jehle, Raphael, von Mettauertal, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Baksa, Martin, von Lauterbrunnen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1298303, Registre du commerce Argovie, (400)
Jehle Werkzeug- + Formenbau AG, in Mettauertal, CHE-107.704.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1135135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Senn Steuer- und Unternehmungsberatung (CHE-107.633.951), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.