Renseignements sur Jaloumatic AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jaloumatic AG
- Jaloumatic AG a son siège social à Wohlen AG, est actif et est active dans le domaine «Production du produits métalliques».
- La direction de l’entreprise Jaloumatic AG est composée de 6 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 02.04.2001.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 03.10.2022.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-102.147.034.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Claudia Müller,
Stefano Caputo,
Ivano Rizzo,
Martin Erich Bachmann,
Reto Karl Unternährer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.04.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wohlen (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.022.314-8
IDE/TVA
CHE-102.147.034
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion, Bearbeitung, Vertrieb von und Handel mit Metallwaren und Bauprodukten, insbesondere Alu-Fensterläden, Sonnenschutz- und Beschattungsprodukten; kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Zweigniedelassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 09.07.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wibe - Treuhand AG | Muri (AG) | 30.01.2009 | 08.07.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jaloumatic AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005574076, Registre du commerce Argovie, (400)
Jaloumatic AG, in Wohlen (AG), CHE-102.147.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schober, Fabienne, von Villmergen, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caputo, Stefano, von Büron, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Claudia, von Hergiswil bei Willisau, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004984442, Registre du commerce Argovie, (400)
Jaloumatic AG, in Wohlen (AG), CHE-102.147.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Manuela, von Holderbank AG, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004965272, Registre du commerce Argovie, (400)
Jaloumatic AG, in Wohlen (AG), CHE-102.147.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4346011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommerhalder, Brigitta, von Schlossrued, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzo, Ivano, von Villmergen, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schober, Fabienne, von Villmergen, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.