Adresse
c/o M.E. Tuggener
Schachenweg 10
8610 Uster
Renseignements sur Jakob Tuggener-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jakob Tuggener-Stiftung
- Jakob Tuggener-Stiftung avec son siège à Uster est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Jakob Tuggener-Stiftung est actif.
- Jakob Tuggener-Stiftung a été fondée le 09.08.1993.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.06.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation Jakob Tuggener-Stiftung est inscrite sous l’IDI CHE-110.395.261.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Martin Gasser,
Heinz Waser,
Dr. Adrian Alfred von Känel,
Maria E. Tuggener-Baumgartner
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Gasser,
Heinz Waser,
Dr. Adrian Alfred von Känel,
Maria E. Tuggener-Baumgartner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.08.1993
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Uster
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.000.202-3
IDE/TVA
CHE-110.395.261
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bewahrung und Verbreitung des photographischen, filmischen und malerischen Werkes von Jakob Tuggener; will dem bedeutenden Werk von Jakob Tuggener so schnell als möglich zu dem ihm gebührenden Bekanntheitsgrad verhelfen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Wetzikon (ZH) | 15.04.2011 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trachsler Treuhand AG in Liquidation | Uster | 16.03.2009 | 14.04.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Tuggener Jakob-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jakob Tuggener-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006064515, Registre du commerce Zurich, (20)
Jakob Tuggener-Stiftung, in Uster, CHE-110.395.261, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327441).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Kloten, in Weinfelden, Vizepräsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waser, Heinz, von Dägerlen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4327441, Registre du commerce Zurich, (20)
Jakob Tuggener-Stiftung, in Uster, CHE-110.395.261, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, Publ. 6124550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streiff, Dr. Ullin, von Glarus, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Kloten, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Känel, Dr. Adrian, von Greifensee, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].
Numéro de publication: 6124550, Registre du commerce Zurich, (20)
Jakob Tuggener-Stiftung, in Uster, CH-020.7.000.202-3, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 29, Publ. 4927336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler Treuhand AG (CH-020.3.926.993-5), in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.