Renseignements sur J.T.E.P.S. SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de J.T.E.P.S. SA
- J.T.E.P.S. SA avec son siège à Genève est actif. J.T.E.P.S. SA est active dans le domaine «Peintre en bâtiment».
- L’entreprise a été fondée en 31.01.2002 et a 2 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 05.07.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GE est le suivant: CHE-109.459.374.
- ENTREPRISE DE RENOVATION MARIO FERREIRA, Medilec SA ont la même adresse comme J.T.E.P.S. SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.234.002-3
IDE/TVA
CHE-109.459.374
Secteur
Peintre en bâtiment
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exécution de travaux de peinture, revêtement de sol, revêtement mural, entretien de jardin, extérieur et intérieur, exploitation et gérance de commerces.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
L'essentiel de la maison Sàrl, en liquidation | Genève | 09.07.2007 | 28.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour J.T.E.P.S. SA
Numéro de publication: HR02-1005239801, Registre du commerce Genève, (660)
J.T.E.P.S. SA, à Genève, CHE-109.459.374 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Numéro de publication: 6696240, Registre du commerce Genève, (660)
J.T.E.P.S. SA, à Genève, CH-660-0234002-3 (FOSC du 21.01.2011, p. 8/5997536). Bays Nicole Monique n'est plus administratrice;
ses pouvoirs sont radiés. Jovanovic Gordana, de et à Genève, est administratrice unique avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5997536, Registre du commerce Genève, (660)
J.T.E.P.S. SA, à Genève, CH-660-0234002-3 (FOSC du 29.12.2008, p. 12/4805396).
Nouvelle adresse:
rue des Pitons 2, 1205 Genève.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.