Renseignements sur its-solaire.ch SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de its-solaire.ch SA
- its-solaire.ch SA à Môtier (Vully) est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». its-solaire.ch SA est actif.
- its-solaire.ch SA a été fondée le 03.02.1987.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.07.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise its-solaire.ch SA est le suivant : CHE-100.555.250.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Dickow Financial Consulting Sàrl, Minga Home Déménagement & Logistique Sàrl.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mont-Vully
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.530.318-1
IDE/TVA
CHE-100.555.250
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'achat, la vente, l'échange, la mise en location, la construction, le courtage et la gérance d'immeubles en Suisse et à l'étranger ainsi que l'installation et l'entretien de panneaux solaires. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. Elle peut également accorder des prêts à ses actionnaires. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIS ASSOCIES SA | Delley-Portalban | 01.05.2007 | 01.07.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Immovully SA
- Immovully SA en liquidation
- Immovully SA en liq
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour its-solaire.ch SA
Numéro de publication: HR02-1005800180, Registre du commerce Fribourg, (217)
Immovully SA, à Mont-Vully, CHE-100.555.250 (FOSC du 12.01.2016, p. 0/2589637).
Nouvelle raison sociale:
its-solaire.ch SA.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, la vente, l'échange, la mise en location, la construction, le courtage et la gérance d'immeubles en Suisse et à l'étranger ainsi que l'installation et l'entretien de panneaux solaires. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. Elle peut également accorder des prêts à ses actionnaires. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Communication aux actionnaires:
par lettre recommandée, courrier simple ou voie électronique. Statuts modifiés le 12.07.2023.
Personnes radiées:
Seoane Daniel, administrateur, président, signature individuelle;
Seoane Denise, administratrice, sans signature;
Widmer Markus, administrateur, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
Peña Umaña Franceny Alexander, du Danemak, à Mont-Vully, administrateur, signature individuelle.
Nouvelle adresse:
Route du Lac 50, 1787 Môtier (Vully).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.