Renseignements sur Italkeramik Michael Dick GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Italkeramik Michael Dick GmbH
- Italkeramik Michael Dick GmbH de Toffen est active dans le domaine «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)» et est actif.
- Italkeramik Michael Dick GmbH a été fondée le 15.12.2010.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 28.08.2012. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Italkeramik Michael Dick GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-116.360.781.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Toffen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.049.386-8
IDE/TVA
CHE-116.360.781
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Verlegen von und den Handel mit keramischen Wand- und Bodenbelägen, Verwaltung, Vermietung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Uebernahme von Vertretungen insbesondere der Baubranche, Finanzierung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Italkeramik Michael Dick GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6825046, Registre du commerce Berne, (36)
Italkeramik Michael Dick GmbH, in Toffen, CH-036.4.049.386-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 4, Publ. 5949592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Andreas, von Grossaffoltern, in Muri bei Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dick, Michael, von Grossaffoltern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5949592, Registre du commerce Berne, (36)
Italkeramik Michael Dick GmbH, in Toffen, CH-036.4.049.386-8, Bernstrasse 3, 3125 Toffen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Verlegen von und den Handel mit keramischen Wand- und Bodenbelägen, Verwaltung, Vermietung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Uebernahme von Vertretungen insbesondere der Baubranche, Finanzierung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 13.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dick, Michael, von Grossaffoltern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dick, Andreas, von Grossaffoltern, in Muri bei Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.