Renseignements sur Islamische Stiftung ISK
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Islamische Stiftung ISK
- Islamische Stiftung ISK à Zürich est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Islamische Stiftung ISK est actif.
- Islamische Stiftung ISK a 6 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.06.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Islamische Stiftung ISK est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-101.752.215.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Alas Omar Alas,
Yasar Özdemir,
Eyup Ayvaz,
Enis Suljimani,
Abdullah Özdemir
les plus récents personnes habilitée à signer
Alas Omar Alas,
Yasar Özdemir,
Eyup Ayvaz,
Enis Suljimani,
Abdullah Özdemir
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1990
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-270.7.001.218-9
IDE/TVA
CHE-101.752.215
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung der religiösen und daraus resultierenden ideellen Anliegen ausschliesslich der Moslems in der Schweiz, unabhängig von deren Nationalität und ethnischen Zugehörigkeit, sowie der materiellen Wohlfahrt der in der Schweiz niedergelassenen Moslems. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Dienstleistungen anbieten, namentlich Moscheen, Gemeinschaftszentren, Kinderkrippen etc. betreiben und Massnahmen unterstützen oder selbst ergreifen, um den Moslems in der Schweiz die Eingliederung in das Gastland zu erleichtern und zugleich ein den religiösen Vorschriften gemässes Alltagsleben zu führen. Zur Förderung des Zweckes kann die Stiftung auch ein geeignetes kaufmännisches Gewerbe betreiben, beziehungsweise die Betreibung eines Gewerbes für die Anliegen fördern, dessen Erlös gegebenenfalls der Stiftung zufallen muss. Die Stiftung darf Liegenschaften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SMART Audit AG | Wallisellen | 03.06.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BRISE Treuhand GmbH | Lachen | 03.05.2013 | 02.06.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Islamische Stiftung ISK
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006045904, Registre du commerce Zurich, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005360991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BRISE Treuhand GmbH (CHE-101.274.925), in Lachen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SMART Audit AG (CHE-113.733.549), in Wallisellen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005360991, Registre du commerce Zurich, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334642). [gestrichen: Gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (BVS) vom 06.04.2020 wird als interimistischer Stiftungsrat bzw. Sachwalter mit Einzelunterschrift für die Islamische Stiftung ISK, in Zürich, RA Dr. Thomas Sprecher, von Pfäfers und Zürich, in Küsnacht (Korrespondenzadresse: Thomas Sprecher, Dr. iur. et phil., RA, LL.M., Partner, Niederer Kraft & Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich) eingesetzt und gemäss Erläuterung der BVS vom 22.04.2020 als interimistischer Stiftungsrat mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen.]. Gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (BVS) vom 20. Oktober 2021 ist das Mandat von RA Dr. Thomas Sprecher als interimistisch eingesetzter Stiftungsrat beendet. Der Eintrag von RA Dr. Thomas Sprecher als interimistischer Stiftungsrat mit Einzelunterschrift wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprecher, Dr. Thomas, von Zürich und Pfäfers, in Küsnacht (ZH), interimistischer Stiftungsrat, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005334642, Registre du commerce Zurich, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032996).
Urkundenänderung:
07.09.2021. [Urkundenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kara, Nusret, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omar Alas, Alas, somalischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.