Renseignements sur Ishtar Music Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ishtar Music Sàrl
- Ishtar Music Sàrl est une Société à responsabilité limitée basée à Lausanne. Ishtar Music Sàrl appartient au secteur «Autres activités libérales» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 29.03.2004.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 22.07.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.597.824.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: COFFEE PAGE Sàrl, DUO Architectes Paysagistes / Landschaftsarchitekten SARL.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.03.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.038.930-7
IDE/TVA
CHE-110.597.824
Secteur
Autres activités libérales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Organisation de manifestations (culturelles, sportives, artistiques, etc.), plus particulièrement de concerts et spectacles; conseils y relatifs; activités d'agent et de management artistique de même qu'activités liées à la production artistique.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ishtar Music Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005255774, Registre du commerce Vaud, (550)
Ishtar Music Sàrl, à Lausanne, CHE-110.597.824 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249239).
Rectificatif:
l'inscription n° 15588 du 09.07.2021 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249239) est rectifiée en ce sens que Dénervaud Anne-Lise-Andrea cède 90 parts (et non 10 parts) de ses 100 parts de CHF 450 à Just Because Sàrl (CHE-115.120.122).
Numéro de publication: HR02-1005249239, Registre du commerce Vaud, (550)
Ishtar Music Sàrl, à Lausanne, CHE-110.597.824 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 01.07.2021.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 45'000 est désormais divisé en 100 parts sociales de CHF 450, dont Dénervaud Anne-Lise-Andrea, maintenant de Val-de-Charmey, est titulaire. La clause statutaire relative à l'apport en nature est abrogée conformément à l'art. 628 al. 4 CO.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Dénervaud Anne-Lise-Andrea cède 10 parts de ses 100 parts de CHF 450, à Just Because Sàrl (CHE-115.120.122), à Lausanne, nouvelle associée avec 90 parts de CHF 450;
Dénervaud Anne-Lise-Andrea, qui signe désormais collectivement à deux, est maintenant titulaire de 10 parts de CHF 450.
Nouveau gérant:
Galley Samuel, de Autigny, à Zürich, président, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5891202, Registre du commerce Vaud, (550)
Ishtar Music Sàrl, à Lausanne, CH-550-1038930-7, organisation de manifestations (FOSC du 01.07.2010, p. 28/5704860). Schrepfer Eric, qui n'est plus associé, cède sa part de CHF 8'000 à l'associée-gérante Dénervaud Anne-Lise-Andrea, désormais titulaire de 1 part de CHF 23'000, 1 part de CHF 14'000 et 1 part de CHF 8'000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.