Renseignements sur IS informatics solutions AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IS informatics solutions AG
- IS informatics solutions AG a son siège social à Schafisheim et est actif. Elle opère dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- L’entreprise a été fondée en 04.12.2001 et a 3 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 13.03.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-109.407.087.
- À la même adresse comme IS informatics solutions AG il sont inscrits 22 autres entreprises actives Cela comprend: AS Treuhand Seçme GmbH, athletic + physio GmbH, Autocenter Di Pietro AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.12.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schafisheim
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.022.964-4
IDE/TVA
CHE-109.407.087
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Informatik- und Unternehmensberatung, Planung und Realisierung von Informatikprojekten, Durchführung von Software-Entwicklungen, Handel mit Hard- und Software und Schulung in Informatikbelangen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 01.05.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Aviso Treuhand AG | Basel | <2004 | 30.04.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ARE & DEE Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IS informatics solutions AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005698959, Registre du commerce Argovie, (400)
IS informatics solutions AG, in Schafisheim, CHE-109.407.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005392341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Döbele, Hanspeter, von Selzach, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Ruppichteroth (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Ralf, von Böztal, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jenne, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005392341, Registre du commerce Argovie, (400)
IS informatics solutions AG, in Schafisheim, CHE-109.407.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, S.0, Publ. 6743420). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Ralf, von Böztal, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen].
Numéro de publication: 6743420, Registre du commerce Argovie, (400)
IS informatics solutions AG, in Schafisheim, CH-400.3.022.964-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6732018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Ralf, von Hornussen, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Döbele, Hanspeter, von Selzach, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.