Renseignements sur IS Beteiligungen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IS Beteiligungen AG
- IS Beteiligungen AG avec son siège à Thun est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». IS Beteiligungen AG est actif.
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 22.09.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-116.191.892.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.049.045-7
IDE/TVA
CHE-116.191.892
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich das Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IS Beteiligungen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005843417, Registre du commerce Berne, (36)
IS Beteiligungen AG, in Thun, CHE-116.191.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Heinrich, von Wangen an der Aare und Thun, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strasser, Kuno, von Thun und Wangen an der Aare, in Thun, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Isabelle, von Thun, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005537465, Registre du commerce Berne, (36)
IS Beteiligungen AG, in Thun, CHE-116.191.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Isabelle, von Thun und Wangen an der Aare, in Steffisburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rufibach, Alexander, von Guttannen, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Heinrich, von Wangen an der Aare und Thun, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strasser, Kuno, von Thun und Wangen an der Aare, in Thun, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005063210, Registre du commerce Berne, (36)
IS Beteiligungen AG, in Thun, CHE-116.191.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016, Publ. 2607739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Heinrich, von Thun und Wangen an der Aare, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Isabelle, von Thun und Wangen an der Aare, in Steffisburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zwieselberg];
Rufibach, Alexander, von Guttannen, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zwieselberg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.