Renseignements sur Irowe Consulting GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Irowe Consulting GmbH
- Irowe Consulting GmbH avec son siège à Naters est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres activités libérales». Irowe Consulting GmbH est actif.
- Irowe Consulting GmbH a été fondée le 07.12.2022.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-223.180.380.
- Erlebnis GmbH, Galantica Collection SA, Galantica SA sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.12.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Naters
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.4.019.235-8
IDE/TVA
CHE-223.180.380
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Management- und Unternehmensberatung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Irowe Consulting GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006006943, Registre du commerce Valais, (600)
Irowe Consulting GmbH, in Naters, CHE-223.180.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005833401).
Domizil neu:
Kehrstrasse 12, 3904 Naters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurfess, Dr. Werner Edgar, von Muri bei Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005833401, Registre du commerce Valais, (600)
Irowe Consulting GmbH, in Naters, CHE-223.180.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005626398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Julen, Natalie Catherine, von Zermatt, in Naters, mit Einzelunterschrift;
Kuonen, Pascal, von Guttet-Feschel, in Naters, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurfess, Dr. Werner Edgar, von Muri bei Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005626398, Registre du commerce Valais, (600)
Irowe Consulting GmbH, in Naters, CHE-223.180.380, c/o Ronald Julen, Weingartenstrasse 77a, 3904 Naters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Management- und Unternehmensberatung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail, an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Julen, Ronald, von Zermatt, in Naters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.