Adresse
c/o LDV Layout Druck Versand AG
Florastrasse 3
6300 Zug
Renseignements sur IPT GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IPT GmbH
- IPT GmbH à Zug est une Société à responsabilité limitée du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». IPT GmbH est actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 31.01.2020.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-348.586.161.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: coaching-center gmbh, ICG GmbH, LDV Layout Druck Versand AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.09.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.014.978-3
IDE/TVA
CHE-348.586.161
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Projektentwicklung d.h. Planung, Entwicklung und Koordination von Bauprojekten im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IPT GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004819266, Registre du commerce Zoug, (170)
IPT GmbH, in Zug, CHE-348.586.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624342).
Domizil neu:
c/o LDV Layout Druck Versand AG, Florastrasse 3, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, Thomas, von Uttigen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Walter, von Zürich, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004624342, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 02.05.2019, Meldungs Nr. 1'004'621'610, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'920 vom 29.04.2019 IPT GmbH, in Zug, CHE-348.586.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621610).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohde, Dr. Franz Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Reichelsheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Rhode, Dr. Franz Wilhelm].
Numéro de publication: HR02-1004621610, Registre du commerce Zoug, (170)
IPT GmbH, in Zug, CHE-348.586.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777583).
Domizil neu:
c/o DSK Immobilien AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Giorgio, von Uetikon am See, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilotta, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hochheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rhode, Dr. Franz Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Reichelsheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Künzi, Thomas, von Uttigen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.