Renseignements sur INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA
- INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA est une Société anonyme basée à Lausanne. INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA appartient au secteur «Gestion de fonds» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 25.06.2009 et a 4 personnes à la direction.
- Le 04.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA est inscrite sous l’IDI CHE-114.934.406.
- Outre l’entreprise INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA il sont inscrits 6 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: BCD Financial Group Sàrl, Fiona Pia Architectes Sàrl, Personeni Raffaele Architectes Sàrl.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jacques Grivel,
Klaus Dieter Stark,
Eric Nicholas Hochstädter
les plus récents personnes habilitée à signer
Jacques Grivel,
Eric Bissonnier,
Klaus Dieter Stark,
Eric Nicholas Hochstädter
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.058.455-1
IDE/TVA
CHE-114.934.406
Secteur
Gestion de fonds
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but de rendre des services en matière de surveillance de la gestion financière, ainsi que de rendre tous services dans le domaine de la finance (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- INVESTMENT BY OBJECTIVES IBO SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA
Numéro de publication: HR02-1006076183, Registre du commerce Vaud, (550)
INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA, à Morges, CHE-114.934.406 (FOSC du 26.10.2023, p. 0/1005870035). Statuts modifiés le 17.06.2024. Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
Rue Saint-Pierre 3, 1003 Lausanne. Stark Klaus n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Grivel Jacques, de Chapelle (Glâne), à Denens, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Bissonnier Eric, de Bolligen, à Nyon, directeur.
Numéro de publication: HR02-1005870035, Registre du commerce Vaud, (550)
INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA, à Morges, CHE-114.934.406 (FOSC du 07.07.2022, p. 0/1005515626). Hochstädter Nicholas est maintenant à Saanen.
Numéro de publication: HR02-1005515626, Registre du commerce Vaud, (550)
INVESTMENT BY OBJECTIVES (IBO) SA, à Morges, CHE-114.934.406 (FOSC du 14.05.2019, p. 0/1004629872). Bechaalany Joseph n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.