Renseignements sur Interlux GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Interlux GmbH
- Interlux GmbH à Sirnach est une Société à responsabilité limitée du domaine «Commerce avec machines». Interlux GmbH est actif.
- Interlux GmbH a été fondée le 28.09.2015.
- Le 09.07.2019, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce TG avec l’IDI CHE-435.589.989.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sirnach
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.029.948-6
IDE/TVA
CHE-435.589.989
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lichtkuppeln und Zubehör sowie der Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Interlux GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004671571, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Interlux GmbH, in Sirnach, CHE-435.589.989, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, S.0, Publ. 2401617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Urs Jürg, von Diepoldsau, in Sirnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, André, von Amden, in Riedt b. Neerach (Neerach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2401617, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Interlux GmbH, in Sirnach, CHE-435.589.989, Lenzbüelstrasse 6, 8370 Sirnach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lichtkuppeln und Zubehör sowie der Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilung an den Gesellschafter erfolgt durch eingeschriebenen Brief oder per Email. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 25.09.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kuster, Urs Jürg, von Diepoldsau, in Sirnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.