Adresse
Chemin de Budron H 14
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Renseignements sur Interacid Trading S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Interacid Trading S.A.
- Interacid Trading S.A. avec son siège à Le Mont-sur-Lausanne est actif. Interacid Trading S.A. est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- L’entreprise a été fondée le 08.12.1994.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 08.05.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.698.577.
- Actuellement, 2 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
- Entreprises avec la même adresse comme Interacid Trading S.A.: Antonio D'Attoli Conseiller & Gestionnaire en entreprises, Centre Energie et Santé MB Sàrl, COPO Ébénistes associés SA.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Masataka Tani,
Akihiro Mori,
Takayuki Kita,
Jérémie Collot,
Jean-François Muse
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Mont-sur-Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.089.592-9
IDE/TVA
CHE-107.698.577
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Activités commerciales dans le domaine des matières premières, en particulier d'acide sulfurique.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 29.03.2007 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | <2004 | 28.03.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Interacid Trading SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
INTERACID | 03.01.2003 | actif | 08368/2002 |
INTERSULPHUR | 03.01.2003 | actif | 08369/2002 |
Dernières notifications FOSC pour Interacid Trading S.A.
Numéro de publication: HR02-1006028199, Registre du commerce Vaud, (550)
Interacid Trading S.A., à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-107.698.577 (FOSC du 02.06.2023, p. 0/1005759432). Eto Hidenori n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Tani Masataka, maintenant à Tokyo (Japon), est nommé président. Mori Akihiro, du Japon, à Düsseldorf (Allemagne), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005759432, Registre du commerce Vaud, (550)
Interacid Trading S.A., à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-107.698.577 (FOSC du 26.01.2023, p. 0/1005662580). Shiba Kengo n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Kita Takayuki, du Japon, à Tokyo (Japon), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005662580, Registre du commerce Vaud, (550)
Interacid Trading S.A., à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-107.698.577 (FOSC du 18.05.2022, p. 0/1005476992). La procuration de Thomas Rodrigue est éteinte. Procuration collective à deux, pas avec Monnard Stéphane, est conférée à Collot Jérémie, de et à Tannay.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.