Renseignements sur Inter-Confort S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Inter-Confort S.A.
- Inter-Confort S.A. avec son siège à Bévilard est une Société anonyme du domaine «Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires». Inter-Confort S.A. est actif.
- Inter-Confort S.A. a 4 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 16.02.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-103.660.386.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Raphaël Marc Choffat,
Noémie Choffat-Jost,
Julien Jost,
Jacqueline Jost-Stettler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.04.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Valbirse
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.001.185-0
IDE/TVA
CHE-103.660.386
Secteur
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La distribution de tous biens mobiliers, spécialement de meubles. La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières, en rapport direct ou indirect avec son but social ou aptes à le favoriser. La société peut créer des succursales, en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises et faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jean-Michel Blanchard | Valbirse | <2004 | 23.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Inter-Confort SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Inter-Confort S.A.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005679857, Registre du commerce Berne, (36)
Inter-Confort S.A., à Valbirse, CHE-103.660.386, société anonyme (No. FOSC 243 du 14.12.2020, Publ. 1005046199).
Inscription ou modification de personne(s):
Choffat, Raphaël Marc, de Coeuve, à Tramelan, directeur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005046199, Registre du commerce Berne, (36)
Inter-Confort S.A., à Valbirse, CHE-103.660.386, société anonyme (No. FOSC 180 du 16.09.2016, Publ. 3058517).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stettler, Markus, dit Marc, de Bolligen, à Bévilard (Valbirse), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Choffat-Jost, Noémie, de Coeuve et Fahrni, à Tramelan, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Jost, Julien, de Fahrni, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3058517, Registre du commerce Berne, (36)
Inter-Confort S.A., à Valbirse, CHE-103.660.386, société anonyme (No. FOSC 57 du 24.03.2015, Publ. 2059593).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jost, André, de Fahrni, à Bévilard (Valbirse), président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Jost-Stettler, Jacqueline, de Fahrni, à Bévilard (Valbirse), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux];
Stettler, Markus, dit Marc, de Bolligen, à Bévilard (Valbirse), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Stettler, Marc, vice-président, avec signature collective à deux].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.