Renseignements sur Integral GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Integral GmbH
- Integral GmbH de Oberglatt ZH est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 19.01.2017.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Integral GmbH.
- True Based Technology GmbH, Vecchi Event Services ont la même adresse comme Integral GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.04.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Oberglatt
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.039.926-4
IDE/TVA
CHE-114.816.505
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Liegenschaftenverwaltungen und Vermietungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Integral GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3292751, Registre du commerce Zurich, (20)
Integral GmbH, in Oberglatt, CHE-114.816.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2949511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Diego, Richard, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Diego, León, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2949511, Registre du commerce Zurich, (20)
Integral GmbH, in Oberglatt, CHE-114.816.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäger, Beatrice, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2006625, Registre du commerce Zurich, (20)
Integral GmbH, in Oberglatt, CHE-114.816.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1567567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Diego, Stephan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Diego, León, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
de Diego, Richard, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.